KRS 0000197236
NIP9592013885
REGON29288997800000
Nazwa"STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY MNIÓW QUO VADIS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU GMINY MNIÓW QUO VADIS
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 04 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 172, ZABOROWICE, 26-080, MNIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5813Z WYDAWANIE GAZETANNA BOGUMIŁA KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2019-01-04
MARIAN PORZUCEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2019-01-04
TOMASZ PASIERBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2019-01-04
HENRYK PORĘBSKI
Likwidator
2018-09-13
2019-01-04
ZBIGNIEW CISAK
Likwidator
2018-09-13
2019-01-04
MIECZYSŁAW PASIERBEK
Likwidator
2018-09-13
2019-01-04
ELŻBIETA TERESA DUDEK
Likwidator
2018-09-13
2019-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH W JEGO IMIENIU SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2. DLA NABYCIA I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI, NIEZALEŻNIE OD JEJ WARTOŚCI, UPRAWNIONYMI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA SĄ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY WZC.
ZBIGNIEW CISAK
PREZES
2005-03-02
2018-09-13
ELŻBIETA TERESA DUDEK
SKARBNIK
2005-03-02
2018-09-13
MIECZYSŁAW PASIERBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-02
2018-09-13
HENRYK PORĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-02
2018-09-13
2004-03-09
2018-09-13
"STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY MNIÓW QUO VADIS"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie