KRS 0000197195
NIP5480077470
REGON00064062700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG I PRODUKCJI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG I PRODUKCJI
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 31 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 777, KONIAKÓW, 43-474, KONIAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEJAN FRANCISZEK GAZUR
Likwidator
2015-11-18
2016-10-31
JAN STAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-07-08
BARBARA NIEWIADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-07-08
DANUTA URBACZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-07-08
JADWIGA LEGIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-07-08
JAN JÓZEF LIGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2016-10-31
URSZULA KOŁDER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2016-10-31
MICHAŁ ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-07-08
BARTŁOMIEJ LEGIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2016-10-31
JAN KAJZAR
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2016-10-31
ALEKSANDRA MARIA WASZUT
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2016-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JAN GAZUR
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2015-11-18
PAWEŁ ŚLIWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2015-11-18
ZUZANNA URBACZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2015-11-18
2004-03-16
2015-11-18
SPÓŁDZIELNIA USŁUG I PRODUKCJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie