KRS 0000197075
NIP7393394553
REGON51959968200000
NazwaGRUPA TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNA
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 04 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 70, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓWJAN SOLAN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2006-06-06
JACEK RYBCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2006-06-06
JANUSZ SALOMON
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2009-09-08
ANTONI WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-06
2017-12-04
WŁADYSŁAW ROMAN AGACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-08
2017-12-04
JÓZEF MICHAŁ KURYŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-06
2009-09-08
JAN GRZYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-08
2017-12-04
JERZY LASOCKI
Likwidator
2017-02-06
2017-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY LASOCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2017-02-06
JAN GRZYBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2006-06-06
JÓZEF MICHAŁ KURYŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2006-06-06
WIESŁAW ZDZISŁAW FRYCZKOWSKI
WICEPREZES
2006-06-06
2009-09-08
JAN SOLAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-06
2017-02-06
JANUSZ SALOMON
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-08
2017-02-06
2004-02-26
2017-02-06
GRUPA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie