KRS 0000196844
NIP8671910259
REGON83043696000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROHURT"
Data rejestracji 25 lut 2004 (21 lat temu) 25 lut 2004
Data usunięcia 06 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 145, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWWspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
00057547900000
TARNOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOBRZEGU
Wspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
000382585
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁONIOWIE
Wspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
000991456
Wspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
00035816700000
Wspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
00038262200000
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PADWII NARODOWEJ
Wspólnik
2004-02-25
2019-06-06
40 SZT 20.000 PLN
000585058
KRYSTYNA ELŻBIETA KUCZERA PYSZ
Likwidator
2016-02-15
2019-06-06
LUCYNA IRENA ZGARDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-06-30
HELENA TYNIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-06-30
KRYSTYNA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2019-06-06
JOLANTA SZCZYTYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2019-06-06
JUSTYNA BRZOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2009-07-31
IWONA GAZDA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-31
2019-06-06
KRYSTYNA EWA JANIK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2008-09-01
EMILIA BARTMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2008-09-01
KRYSTYNA STANISŁAWA PARGIEŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2019-06-06
ZOFIA MARIA TUREK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2019-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF DĄBEK
WICEPREZES
2004-02-25
2016-02-15
STANISŁAW DZIURA
WICEPREZES
2004-02-25
2016-02-15
MIECZYSŁAW DRYKA
CZŁONEK
2004-02-25
2008-09-01
RYSZARD KRĘPA
CZŁONEK
2004-02-25
2016-02-15
JAN KAPICA
CZŁONEK
2004-02-25
2016-02-15
KRYSTYNA EWA JANIK
CZŁONEK
2008-09-01
2016-02-15
KRYSTYNA ELŻBIETA KUCZERA PYSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2016-02-15
2004-02-25
2016-02-15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie