KRS 0000196759
REGON19052024900000
NazwaZAKŁADY CHEMICZNO - KOSMETYCZNE "POLLENA GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY CHEMICZNO - KOSMETYCZNE "POLLENA GDAŃSK"
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 05 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KU UJŚCIU, 25, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1258050,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1258050,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25161
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANTONI KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
HENRYK KORENSZTAJN
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
WALDEMAR BARSUL
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
STANISŁAW SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
ANDRZEJ JERZY PACER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
MARIA ŚCISK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
HANNA LUCYNA DŁUTEK ŻUCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
BARBARA MARIA PASEK ZIOMBER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2006-01-05
KRYSTYNA BARBARA WASILEWSKA
Powiernik
2004-03-09
2006-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWA HELENA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2006-01-05
DANUTA MARIA JANKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2006-01-05
ALEKSANDRA BARBARA DOMAŃSKA PYŚKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2006-01-05
JERZY MARIAN KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2006-01-05
DARIUSZ KAROL ODYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2006-01-05
2004-03-09
2006-01-05
SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-09
2006-01-05
ZAKŁADY CHEMICZNO - KOSMETYCZNE "POLLENA GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-09
2006-01-05
KU UJŚCIU, 25, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
2004-03-09
2006-01-05
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2004-03-09
2006-01-05
2522Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2004-03-09
2006-01-05
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2004-03-09
2006-01-05
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2004-03-09
2006-01-05
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2004-03-09
2006-01-05
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2004-03-09
2006-01-05
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2004-03-09
2006-01-05
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2004-03-09
2006-01-05
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie