KRS 0000196712
NIP5981474696
REGON21101704600000
Nazwa"BIURO ARCHITEKTONICZNE BIERNACKI & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaBIURO ARCHITEKTONICZNE BIERNACKI & PARTNER
Data rejestracji 25 lut 2004 (21 lat temu) 25 lut 2004
Data usunięcia 22 mar 2013 22 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 21, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEŁUKASZ TOMASZ BIERNACKI
Wspólnik
2004-02-25
2013-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
CHRISTIAN BERNHARD SCHUSTER
Wspólnik
2004-02-25
2008-05-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
HELMA IRMTRAUD SCHUSTER
Wspólnik
2008-05-28
2013-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
ŁUKASZ TOMASZ BIERNACKI
Likwidator
2011-06-08
2013-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ŁUKASZ TOMASZ BIERNACKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2011-06-08
CHRISTIAN BERNHARD SCHUSTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2011-06-08
2004-02-25
2011-06-08
"BIURO ARCHITEKTONICZNE BIERNACKI & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-25
2008-05-28
JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ, 15A, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie