KRS 0000196704
NIP9671000581
REGON09229369000000
NazwaPOLINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLINOX
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 23 mar 2023 23 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁASKA, 32-34, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671000581
data rejestracji 27 sie 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#242 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2445Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #253 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCHSŁAWOMIR ANDRZEJ JEZIERSKI
Beneficjent
LESZEK BRONKA
Beneficjent
SŁAWOMIR ANDRZEJ JEZIERSKI
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK BRONKA
zgłaszający - członek zarządu
BEATA JANECKA
Wspólnik
2004-02-26
2008-09-01
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)
TOMASZ FILIPKOWSKI
Wspólnik
2004-02-26
2005-11-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ.
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Wspólnik
2008-09-01
2009-07-31
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KARADYMUS
Wspólnik
2008-09-01
2009-07-31
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ PIOTR JEZIERSKI
Wspólnik
2009-07-31
2022-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
SŁAWOMIR ANDRZEJ JEZIERSKI
Wspólnik
2009-07-31
2023-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
LESZEK BRONKA
Wspólnik
2022-10-28
2023-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR ANDRZEJ JEZIERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LESZEK BRONKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR KARADYMUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2009-07-31
SŁAWOMIR ANDRZEJ JEZIERSKI
PREZES
2009-07-31
2023-03-23
ŁUKASZ PIOTR JEZIERSKI
WICEPREZES
2009-07-31
2022-10-28
LESZEK BRONKA
WICEPREZES
2022-10-28
2023-03-23
BEATA JANECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2008-09-01
TOMASZ FILIPKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2005-11-21
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2009-07-31
2004-02-26
2008-09-01
"SCHOOL OF ENGLISH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-26
2008-09-01
GDAŃSKA, 27, BYDGOSZCZ, 85-005, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-09-01
2009-07-31
ŁĘCZYCKA, 5 A, BYDGOSZCZ, 85-737, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie