KRS 0000196681
NIP8390405601
REGON00130684700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE "FORMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE "FORMA"
Data rejestracji 27 lut 2004 (21 lat temu) 27 lut 2004
Data usunięcia 10 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZCZECIŃSKA, 58C, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8390405601
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
11109027630000000133987589
SANPL 1 Oddział w Słupsku
pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMAREK KRZYSZTOF DAWIDOWSKI
Beneficjent
MARIANNA KRYSTYNA MAZUR
Beneficjent
MAREK KRZYSZTOF DAWIDOWSKI
reprezentant
MARIANNA KRYSTYNA MAZUR
reprezentant
ANNA KITA
Wspólnik
2004-02-27
2009-03-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 100.000,00 ZŁ
JÓZEF DOMINIK MOLGA
Wspólnik
2004-02-27
2011-05-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 100.000,00 ZŁ
KATARZYNA KITA
Wspólnik
2009-03-17
2011-11-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁ
MAREK KRZYSZTOF DAWIDOWSKI
Wspólnik
2011-05-30
2019-01-10
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
MARIANNA KRYSTYNA MAZUR
Wspólnik
2018-03-28
2019-01-10
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
MARIA MOLGA
Prokurent
2004-02-27
2011-05-30
ZWYKŁA
EDWARD KITA
Prokurent
2004-02-27
2011-05-30
ZWYKŁA
ANDRZEJ JAN LIPSKI
Prokurent
2011-05-30
2019-01-10
ZWYKŁA
MAREK KRZYSZTOF DAWIDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARIANNA KRYSTYNA MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI - DWUOSOBOWY
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANNA KITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-27
2009-01-07
JÓZEF DOMINIK MOLGA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2004-02-27
2011-05-30
KATARZYNA KITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-07
2019-01-10
MAREK KRZYSZTOF DAWIDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-28
2019-01-10
MARIANNA KRYSTYNA MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-28
2019-01-10
2004-02-27
2018-04-19
SZCZECIŃSKA, 58, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie