KRS 0000196413
REGON81001876300000
Nazwa"ENERGOMONTAŻ-ZACHÓD SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGOMONTAŻ-ZACHÓD SZCZECIN
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Data usunięcia 19 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUŻYCKA, 87, GRYFINO, 74-100, GRYFINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5741050,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIWspólnik
2004-02-24
2019-07-19
113438 (STO TRZYNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5671900,00 (PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
93051861300000
BARBARA STASIAK KRAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-24
2019-07-19
KAZIMIERZ KARAŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-24
2019-07-19
RYSZARD KUŹNIAR
Członek Organu Nadzoru
2004-02-24
2019-07-19
ELŻBIETA MARIA BARTNICZAK
Powiernik
2004-02-24
2005-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KOŁTUŃSKI
DYREKTOR
2004-02-24
2019-07-19
2004-02-24
2005-02-17
"ENERGOMONTAŻ-ZACHÓD SZCZECIN" W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie