KRS 0000196404
NIP6981709208
REGON63457337000000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RAZEM" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RAZEM"
Data rejestracji 27 lut 2004 (21 lat temu) 27 lut 2004
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres UL. KOLEJOWA, 36, CZEMPIŃ, 64-020, CZEMPIŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6981709208
data rejestracji 01 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHGRZEGORZ ŁĄCZNY
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2020-08-04
MACIEJ BUCHERT
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-08-21
ŁUKASZ DURKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-08-21
ŁUCJA KUCHARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2018-08-22
SŁAWOMIR MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2011-07-14
MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2012-08-13
JAN MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2011-07-14
TADEUSZ KOŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-16
2020-08-04
ANDRZEJ WOJTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-16
2012-08-13
ZBIGNIEW MOCEK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2020-08-04
MAREK MARCINIAK
Likwidator
2020-08-04
2020-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ZRZESZENIA
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU ZRZESZENIA OŚWIADCZEŃ WOLI NIE POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ DLA ZRZESZENIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH - ORAZ DO PODPISYWANIA W TYM ZAKRESIE PISM WYCHODZĄCYCH - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA. DO SKŁADANIA W IMIENIU ZRZESZENIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH - W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI - POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ ZRZESZENIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH - UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZRZESZENIA.
MAREK MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU ZRZESZENIA
2004-05-27
2020-08-04
ŁUCJA KUCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA
2004-05-27
2008-08-21
CZESŁAW WALENTY MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA
2004-05-27
2012-08-13
ROBERT URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA
2004-05-27
2012-08-13
ROBERT PAŹDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU ZRZESZENIA
2004-05-27
2017-02-08
ARKADIUSZ DUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-21
2018-08-22
ANDRZEJ WOJTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2020-08-04
BENEDYKT SCHLECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2018-08-22
LUCJAN ZAPŁATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2020-08-04
2004-02-27
2020-08-04
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RAZEM"
2004-02-27
2015-08-04
NOWA, 2, CZEMPIŃ, 64 - 020, CZEMPIŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie