KRS 0000196393
NIP5990110775
REGON00045039300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PROGRES" W GORZOWIE WLKP. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "PROGRES" W GORZOWIE WLKP.
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. MIESZKA I, 39, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5990110775
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK FRANCISZEK ECKERT
Beneficjent
JAN ŚWIĘCICKI
Beneficjent
PIOTR SEMPOWICZ
Beneficjent
JACEK FRANCISZEK ECKERT
zgłaszający - członek zarządu
JACEK FRANCISZEK ECKERT
Likwidator
2022-05-12
2023-01-20
MACIEJ NIEDZIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-07-31
EDMUND PAPCIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2011-11-18
JAN ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2011-11-18
MAREK RZEPECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2023-01-20
BOGDAN OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-18
2012-05-25
RYSZARD MIGDAŁ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2017-06-30
JÓZEF JARMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2023-01-20
EUGENIUSZ JUREK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2014-06-30
RYSZARD ZBOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2014-06-30
MAŁGORZATA BEATA TORZEWSKA SZCZEBIOT
Członek Organu Nadzoru
2014-06-30
2023-01-20
JACEK FRANCISZEK ECKERT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JAN ŚWIĘCICKI
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
PIOTR SEMPOWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JÓZEF HERMANOWICZ
PREZES
2004-02-20
2006-09-15
JÓZEF HERMANOWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO 31.12.2006R.
2006-09-15
2007-07-23
JÓZEF HERMANOWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2007-07-23
2011-11-18
KAZIMIERZ SARNOWSKI
CZŁONEK
2004-02-20
2009-07-31
EUGENIUSZ JUREK
CZŁONEK
2004-02-20
2011-11-18
EDMUND PAPCIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2009-07-31
2011-11-18
PIOTR SEMPOWICZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2011-11-18
2022-05-12
JAN ŚWIĘCICKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2011-11-18
2022-05-12
JACEK FRANCISZEK ECKERT
CZŁONEK
2011-11-18
2022-05-12
2004-02-20
2011-11-18
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PROGRES"
2011-11-18
2022-05-12
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PROGRES" W GORZOWIE WLKP.
2004-02-20
2022-05-12
ŁOKIETKA, 8, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie