KRS 0000196110
NIP1130008992
REGON01050793200000
NazwaCANDELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCANDELUX
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 22 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORSUCZA, 30, WARSZAWA, 02-213, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130008992
data rejestracji 01 lut 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ JUSTYN KREPINIEWICZ
Wspólnik
2004-02-26
2017-10-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
RYSZARD KOWALCZYK
Wspólnik
2004-02-26
2017-10-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
OEM INTERNATIONAL AB
Wspólnik
2017-10-09
2020-09-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
ALDONA DOROTA PRAŻMOWSKA
Likwidator
2019-12-04
2020-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ JUSTYN KREPINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2017-10-09
PAWEŁ JUSTYN KREPINIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-09
2018-12-12
RYSZARD KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2017-10-09
PAWEŁ TOMASZ SKULIMOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2017-10-09
PIOTR BORYS KOMENDANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-09
2018-11-05
BOO JOHAN BROMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-09
2019-12-04
LEIF JÖRGEN ZAHLIN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-09
2019-12-04
2004-02-26
2019-12-04
CANDELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie