KRS 0000195978
REGON89040154000000
Nazwa"MILIKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMILIKOWICE
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 23 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MILIKOWICE, 58-140, MILIKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIMARIA MICHALSKA
Likwidator
2009-04-17
2010-09-23
ALEKSANDER KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Likwidator
2009-04-17
2010-09-23
ALEKSANDER KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
Wspólnik
2004-02-19
2010-09-23
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500, ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROMAN ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-19
2009-04-17
ALEKSANDER KRZYSZTOF CZAJKOWSKI
PREZES
2004-02-19
2009-04-17
MARIA MICHALSKA
V-CE PREZES
2004-02-19
2009-04-17
JAN KAZIMIERZ PRYMULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-19
2009-04-17
MIECZYSŁAW SYDOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-19
2009-04-17
2004-02-19
2009-04-17
"MILIKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie