KRS 0000195938
NIP5470169041
REGON07055751500000
Nazwa"TOPWARE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOPWARE POLAND
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 14 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CECHOWA, 13, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 489750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOBARTOSZ MOSKAŁA
Prokurent
2009-06-12
2010-07-21
SAMOISTNA
DIRK PAUL HASSINGER
Prokurent
2005-08-02
2016-12-14
SAMOISTNA
Wspólnik
2004-02-19
2005-03-29
7.877 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 393.850 PLN
07057782500000
DIRK PAUL HASSINGER
Wspólnik
2004-02-19
2005-03-29
1.918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.900 PLN
ALEXANDRA CONSTANDACHE
Wspólnik
2005-03-29
2016-12-14
1918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.900,00 PLN
"ZUXXEZ ENTERTAINMENT" AG
Wspólnik
2005-03-29
2016-12-14
7877 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 393.850,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW NA CZEKACH, WEKSLACH, PRZELEWACH I PRZEKAZACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MANFRED MORIN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2009-06-12
ŁUKASZ GRZEGORZ KUBIAK
PREZES
2009-06-12
2012-02-29
2004-02-19
2010-01-27
KAMIŃSKIEGO, 19, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie