KRS 0000195753
NIP6772123183
REGON35704762800000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE"
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 28 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NA BŁONIE, 1, KRAKÓW, 30-147, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHALICJA JOANNA TURCZYK
Beneficjent
ALICJA JOANNA TURCZYK
zgłaszający - komplementariusz
ANNA JÓZEFA MALUTY
Wspólnik
2004-02-18
2017-02-03
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
HALINA KRYSTYNA BATOR
Wspólnik
2004-02-18
2016-04-22
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
ALICJA JOANNA TURCZYK
Wspólnik
2016-04-22
2022-06-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
FELIKS MATUSIAK
Wspólnik
2016-04-22
2022-06-28
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.800,00 ZŁ
ALICJA JOANNA TURCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA JÓZEFA MALUTY
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2022-06-28
DANUTA STANISŁAWA POGORZELSKA KOKOSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-18
2010-06-18
HALINA KRYSTYNA BATOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-18
2010-06-18
HALINA KRYSTYNA BATOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2016-02-05
FELIKS MATUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-05
2022-06-28
2004-02-18
2022-06-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-18
2022-06-28
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-18
2022-06-28
NA BŁONIE, 1, KRAKÓW, 30-147, KRAKÓW, POLSKA
2017-02-03
2022-06-28
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2017-02-03
2022-06-28
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2017-02-03
2022-06-28
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2017-02-03
2022-06-28
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-02-03
2022-06-28
8899Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-02-03
2022-06-28
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2017-02-03
2022-06-28
9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-02-03
2022-06-28
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie