KRS 0000195591
REGON00039984100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "TRANSPORTOWIEC" W TORUNIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "TRANSPORTOWIEC" W TORUNIU
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 29 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BAŻYŃSKICH, 10/20, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #532 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARIA EWA NOWISZEWSKA
Likwidator
2006-04-06
2008-08-29
JAN PAWEŁ STRZAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2006-04-06
EWA MARIA CELMER
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2008-08-29
JANINA DANUTA LATOSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-05-24
ALINA ZOFIA JĘDRZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-05-24
MAREK JAN GRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-05-24
MAREK STRZAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2006-04-06
JAN HENRYK RUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-05-24
ANDRZEJ WOJCIECH LATOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2008-08-29
HENRYKA DRÓŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2008-08-29
RAFAŁ ROJEK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2008-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD
BOLESŁAW TOMASZ OCZACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2005-05-24
BARBARA OSTROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNYCH
2004-02-18
2005-05-24
BARBARA OSTROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-24
2006-04-06
BOGDAN ANDRZEJ RUDEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-18
2006-04-06
JAN HENRYK RUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-24
2006-04-06
2004-02-18
2006-04-06
SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRANSPORTOWIEC" W TORUNIU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie