KRS 0000195244
NIP7251874705
REGON47323254000000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE RODZINY"
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARUTOWICZA, 84, ŁÓDŹ, 90- 139, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251874705
data rejestracji 01 kwi 2004
status Zwolniony
84102034080000400205395464
PKO Oddział 6 w Łodzi
ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAMARCIN CESAR ZDZIESZYŃSKI
Beneficjent
JOANNA ZDZIESZYŃSKA
Beneficjent
JOANNA DANUTA ZDZIESZYŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ANNA MARIA ZGODA MUSIAŁ
Wspólnik
2015-10-19
2020-07-30
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ.
MARIA ZGODA
Wspólnik
2015-10-19
2020-07-30
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ.
JOANNA DANUTA ZDZIESZYŃSKA
Wspólnik
2020-07-30
2021-01-29
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
MARCIN CESAR ZDZIESZYŃSKI
Wspólnik
2020-07-30
2021-01-29
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
BOGUSŁAWA SIWIŃSKA
Wspólnik
2004-02-24
2015-10-19
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
AGNIESZKA SZPOREK GOCZAŁ
Wspólnik
2004-07-01
2015-10-19
55 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
MARCIN CESAR ZDZIESZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JOANNA ZDZIESZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW-W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) EURO-W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ PRZY ZOBOWIĄZANIACH POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) EURO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA TZN. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW, BĄDŹ PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU; PRZY CZYM CZŁONKOWIE ZARZĄDU ZACHOWUJĄ UPRAWNIENIE DO SAMODZIELNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE USTALONYM W PAR. 23.1 UMOWY SPÓŁKI TZN. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA MARIA ZGODA MUSIAŁ
WICEPREZES
2015-10-19
2020-07-30
MARCIN CESAR ZDZIESZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-30
2021-01-29
AGNIESZKA SZPOREK GOCZAŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
2015-10-19
BOGUSŁAWA SIWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2015-10-19
MARIA ZGODA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-19
2020-07-30
2004-02-24
2021-01-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2021-01-29
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2021-01-29
NARUTOWICZA, 84, ŁÓDŹ, 90- 139, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-10-19
2021-01-29
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2015-10-19
2021-01-29
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie