KRS 0000194891
NIP7680002590
REGON59001418900000
NazwaNAKŁADCZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OPOCZNIE W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaNAKŁADCZA INWALIDÓW W OPOCZNIE W LIKWIDACJI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 19 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MONIUSZKI, 21, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW SKWIERCZYŃSKI
Likwidator
2012-09-11
2016-02-19
STANISŁAW WIKTOROWICZ
Likwidator
2012-09-11
2016-02-19
JACEK KALINOWSKI
Likwidator
2013-06-28
2016-02-19
ZBIGNIEW KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2008-10-16
SŁAWOMIR SITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-17
BARBARA FIRMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-08-17
JERZY GWADERA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-17
2016-02-19
MARIANNA AMBROSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-17
2006-09-28
SŁAWOMIR SITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2016-02-19
MARIA RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-11-03
2016-02-19
BARBARA FIRMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-16
2010-11-03
JACEK KALINOWSKI
Powiernik
2013-06-28
2016-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
STANISŁAW WIKTOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2012-09-11
JÓZEF KARBOWNIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-18
2005-08-17
STANISŁAW SKWIERCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-08-17
2012-09-11
2004-02-18
2012-09-11
NAKŁADCZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OPOCZNIE
2012-09-11
2013-06-28
NAKŁADCZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OPOCZNIE W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie