KRS 0000194808
NIP9442035098
REGON35630981300000
NazwaTORTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTORTECHNIK
Data rejestracji 01 mar 2004 (21 lat temu) 01 mar 2004
Data usunięcia 16 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRECKA, 63, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEELŻBIETA ŻMUDA
Wspólnik
2004-03-01
2004-09-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,- ZŁ
HENRYK MARCIN MICHNIK
Wspólnik
2004-09-29
2005-03-16
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,-ZŁ
MARIUSZ MIECZKOWSKI
Wspólnik
2004-09-29
2005-03-16
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,-ZŁ
KAZIMIERZ POLOCZEK
Wspólnik
2005-03-16
2006-04-11
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JULIAN TOMASZ GACZKOWSKI
Wspólnik
2005-03-16
2006-04-11
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PIOTR TRONT
Wspólnik
2006-04-11
2009-01-12
500 UDZIAŁÓW PO 100,- ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, BĄDŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARIUSZ MIECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-29
2005-03-16
MAREK GOGÓŁKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-01
2004-09-29
SŁAWOMIR ŁUCKOŚ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2006-07-14
SŁAWOMIR ŁUCKOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-14
2009-01-12
HENRYK MARCIN MICHNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-29
2005-03-16
KAZIMIERZ POLOCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-16
2006-04-11
JULIAN TOMASZ GACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-16
2006-04-11
PIOTR TRONT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2006-07-14
PIOTR TRONT
PREZES ZARZĄDU
2006-07-14
2009-01-12
2004-03-01
2004-09-29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BUDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-01
2004-09-29
NIECAŁA, 15, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie