KRS 0000194768
NIP6590002410
REGON00068771200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAŁECZNICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAŁECZNICY
Data rejestracji 25 lut 2004 (21 lat temu) 25 lut 2004
Data usunięcia 05 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŚW. JAKUBA, 11, PAŁECZNICA, 32-109, PAŁECZNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWIESŁAWA HALINA WACHLA
Prokurent
2016-07-08
2018-06-05
PEŁNOMOCNIK LIKWIDATORA W ZAKRESIE PEŁNYM
MARIAN ADAM CZEKAJ
Likwidator
2016-07-08
2018-06-05
ALFRED MARACHA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2014-07-01
WIESŁAWA WACHLA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-08-08
JÓZEF ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2018-06-05
KAZIMIERZ DEKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2018-06-05
JÓZEF ŁACH
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2018-06-05
HENRYK KASPERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-08-08
WITOLD KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2014-07-01
AGNIESZKA KOZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-01
2018-06-05
ADAM CENCEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2018-06-05
HELENA MILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2018-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, PREZES I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
MARIAN ADAM CZEKAJ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2016-07-08
2004-02-25
2016-07-08
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie