KRS 0000194738
NIP7781017216
REGON63022482600000
Nazwa"POLNEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLNEX
Data rejestracji 23 lut 2004 (21 lat temu) 23 lut 2004
Data usunięcia 30 mar 2017 30 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUPIECKA, 21, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKUGRAŻYNA ANISZEWSKI
Wspólnik
2004-02-23
2017-03-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
KERSTIN BIRGIT WENDT HEINRICH
Wspólnik
2004-02-23
2017-03-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
GRAŻYNA ANISZEWSKI
Likwidator
2016-04-28
2017-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROMUALD ANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2006-04-24
ROMUALD ANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-24
2006-08-02
ROMUALD ANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-02
2016-04-28
GRAŻYNA ANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2006-04-24
GRAŻYNA ANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-24
2016-04-28
KERSTIN BIRGIT WENDT HEINRICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2006-04-24
DIRK HEINRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-24
2016-04-28
KERSTIN BIRGIT WENDT HEINRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-24
2016-04-28
2004-02-23
2016-04-28
"POLNEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-23
2007-05-23
RATAJCZAKA, 19, POZNAŃ, 61-814, POZNAŃ, POLSKA
2007-05-23
2008-04-02
27 GRUDNIA, 17/19, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie