KRS 0000194621
NIP6262744549
REGON27819613400000
Nazwa"POLTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLTRADE
Data rejestracji 12 lut 2004 (21 lat temu) 12 lut 2004
Data usunięcia 22 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROŹDZIEŃSKIEGO, 91, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY SNOCHOWSKI
Wspólnik
2004-02-12
2005-05-24
340 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
KARINA MARIA PAPCIAK
Wspólnik
2004-02-12
2019-11-22
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF BOLUK
Wspólnik
2005-01-05
2019-11-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ.
ANNA RENATA PĘKALA
Wspólnik
2005-05-24
2019-11-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF BOLUK
Prokurent
2005-01-05
2005-05-24
SAMOISTNA
STANISŁAW MUCHA
Prokurent
2005-05-24
2019-11-22
SAMOISTNA
CZESŁAW WŁADYSŁAW PAPCIAK
Prokurent
2004-02-12
2005-01-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU A W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ANDRZEJ LEMPART
PREZES ZARZĄDU
2004-02-12
2005-04-19
JERZY ANDRZEJ KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-19
2005-05-24
JACEK HENRYK JARZYNKA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-24
2012-12-28
2004-02-12
2005-01-05
HAJDY, 1A, BYTOM, 41-914, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie