KRS 0000194432
NIP8971573636
REGON93119546000000
Nazwa"AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUDYT
Data rejestracji 13 lut 2004 (21 lat temu) 13 lut 2004
Data usunięcia 10 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 18, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEJADWIGA LARKOWSKA BORKOWSKA
Likwidator
2017-01-05
2017-10-10
KRYSTYNA MARIA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2005-02-04
2013-06-04
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGNIESZKA EWA LARKOWSKA
Wspólnik
2004-02-13
2005-02-04
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JADWIGA LARKOWSKA BORKOWSKA
Wspólnik
2004-02-13
2017-10-10
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ADAMINA STANISŁAWA BOROŃ
Wspólnik
2005-02-04
2017-01-05
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGNIESZKA EWA LARKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2005-02-04
JADWIGA LARKOWSKA BORKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2005-02-04
JADWIGA LARKOWSKA BORKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2017-01-05
2004-02-13
2017-01-05
"AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie