KRS 0000194297
NIP6921008459
REGON39036431700000
Nazwa"LEGNICKA CMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEGNICKA CMB
Data rejestracji 11 lut 2004 (21 lat temu) 11 lut 2004
Data usunięcia 16 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 14, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 467500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJÓZEF MARIAN ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2010-06-18
MARIUSZ RADOSŁAW JURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-18
2011-07-15
ELŻBIETA PIJAROWSKA POŁEĆ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2017-01-16
JANUSZ JULIAN RUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-15
2012-07-19
WIESŁAW ZBIGNIEW PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-19
2017-01-16
JERZY TOMASZ CZERNEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2010-07-30
ANNA KOBIAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2004-11-19
RENATA IWONA PIEŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2017-01-16
Wspólnik
2004-02-11
2017-01-16
8927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 446.350,00 ZŁ (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
39000755700000
JADWIGA PONDEL
Prokurent
2004-02-11
2011-07-15
PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU TJ. HALINĄ TERESĄ GIERAK
JERZY LIS
Likwidator
2013-03-22
2017-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ SZKOLNICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2004-03-22
HALINA TERESA GIERAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2013-03-22
2004-02-11
2013-03-22
"LEGNICKA CMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie