KRS 0000194158
NIP9140004238
REGON00039590300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 11 lut 2004 (21 lat temu) 11 lut 2004
Data usunięcia 11 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, ŻÓRAWINA, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9140004238
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIAGNIESZKA KUKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2006-09-26
KAZIMIERA RĘKACZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2007-11-23
WŁADYSŁAWA MITSZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2007-11-23
PIOTR SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2013-08-16
ZOFIA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2013-08-16
TOMASZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2005-09-21
TADEUSZ MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2013-08-16
TERESA CICHY
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2013-08-16
ELŻBIETA MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2017-09-29
ANIELA SOKOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-23
2020-02-11
MAREK JANICZEK
Likwidator
2019-01-17
2020-02-11
GRAŻYNA MARIA GRABELSKA
Likwidator
2019-01-17
2020-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANINA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2006-09-26
STEFAN MIECZYSŁAW PRÓSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2007-11-23
MONIKA FLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2015-09-04
MAREK JANICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-26
2007-11-23
MAREK JANICZEK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2019-01-17
GRAŻYNA GRABELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-23
2019-01-17
2004-02-11
2019-01-17
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie