KRS 0000194134
NIP6770046521
REGON00127370500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ECON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ECON-BUD
Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004
Data usunięcia 26 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRIEDLEINA, 6, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJÓZEF MARIAN SZCZERBA
Wspólnik
2004-02-17
2009-10-06
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000 ZŁ.
KAROLINA EWA SZCZERBA
Wspólnik
2009-10-06
2018-02-26
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ NA WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z EWĄ SZCZERBA, DOROTĄ SZCZERBA, GABRIELĄ SZCZERBA W 1/4 CZĘŚCI KAŻDY
EWA CELINA SZCZERBA
Wspólnik
2009-10-06
2018-02-26
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ NA WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z KAROLINĄ SZCZERBA, DOROTĄ SZCZERBA I GABRIELĄ SZCZERBA W 1/4 CZĘŚCI KAŻDY
DOROTA MARIA SZCZERBA
Wspólnik
2009-10-06
2018-02-26
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ NA WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z KAROLINĄ SZCZERBA, EWĄ SZCZERBA I GABRIELĄ SZCZERBA W 1/4 CZĘŚCI KAŻDY
GABRIELA ANIELA SZCZERBA
Wspólnik
2009-10-06
2018-02-26
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ NA WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWĄ Z KAROLINĄ SZCZERBA, EWĄ SZCZERBA, DOROTĄ SZCZERBA W 1/4 CZĘŚCI KAŻDY
EWA SZCZERBA
Likwidator
2014-12-22
2018-02-26
JÓZEF MARIAN SZCZERBA
Prokurent
2004-02-17
2010-10-20
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EWA CELINA SZCZERBA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2014-12-22
ALEKSANDER ZALESKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2010-04-30
DOROTA SZCZERBA
CZŁONEK ZARZĄDU-GŁÓWNY KSIĘGOWY
2004-02-17
2010-04-30
2004-02-17
2014-12-22
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ECON-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie