KRS 0000193743
NIP6920001478
REGON00405188500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ERINUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ERINUS"
Data rejestracji 09 lut 2004 (21 lat temu) 09 lut 2004
Data usunięcia 25 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 12, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6920001478
data rejestracji 07 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJÓZEF MARIAN KOZŁOWSKI
Beneficjent
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
Beneficjent
TERESA STAFIN
Beneficjent
JÓZEF KAZIMIERZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
JAN KAZIMIERZ STAFIN
reprezentant
JÓZEF KAZIMIERZ SOŁTYSIAK
Wspólnik
2004-02-09
2022-02-25
2 UDZIAŁY PO 1.250,ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JÓZEF MARIAN KOZŁOWSKI
Wspólnik
2004-02-09
2022-02-25
3 UDZIAŁY PO 1.250,ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,ZŁ (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
TERESA STAFIN
Wspólnik
2004-02-09
2022-02-25
8 UDZIAŁÓW PO 1.250,ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
Wspólnik
2004-02-09
2022-02-25
6 UDZIAŁÓW PO 1.250,ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAN KAZIMIERZ STAFIN
Likwidator
2020-10-16
2022-02-25
JÓZEF MARIAN KOZŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TERESA STAFIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JÓZEF KAZIMIERZ SOŁTYSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM O ILE PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.
JAN KAZIMIERZ STAFIN
PREZES
2004-02-09
2020-10-16
JÓZEF KAZIMIERZ SOŁTYSIAK
WICEPREZES
2004-02-09
2020-10-16
JÓZEF MARIAN KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-09
2017-09-26
2004-02-09
2020-10-16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ERINUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie