KRS 0000193689
NIP8522157319
REGON81123920700000
Nazwa"BOGUARD ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ EWA TRUBICKA, BOŻENA OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA"
Krótka nazwaBOGUARD ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ EWA TRUBICKA, BOŻENA OLEJNIK
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 16 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres HARCERZY, 3, SZCZECIN, 71-465, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEBOŻENA MARIA OLEJNIK
Wspólnik
2010-07-05
2019-09-16
KINGA KATARZYNA TRUBICKA CZAPKA
Wspólnik
2004-02-19
2010-07-05
EWA GENOWEFA TRUBICKA
Wspólnik
2010-07-05
2019-09-16
MAŁGORZATA EWA MIZERA
Wspólnik
2004-02-19
2010-07-05
STANISŁAW TRUBICKI
Prokurent
2004-02-19
2009-05-12
SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW OLEJNIK
Prokurent
2004-02-19
2009-04-28
SAMOISTNA
EWA GENOWEFA TRUBICKA
Prokurent
2009-04-28
2010-07-05
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW OLEJNIK
Prokurent
2009-05-12
2019-09-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH 2. KAŻDY PROKURENT SAMOISTNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
EWA GENOWEFA TRUBICKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-05
2019-09-16
BOŻENA MARIA OLEJNIK
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-05
2019-09-16
KINGA KATARZYNA TRUBICKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-19
2010-07-05
MAŁGORZATA EWA MIZERA
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-19
2010-07-05
2004-02-19
2004-03-18
"BOGUARD" ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ KINGA TRUBICKA, MAŁGORZATA MIZERA SPÓŁKA JAWNA
2004-03-18
2010-07-05
"BOGUARD" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ KINGA TRUBICKA, MAŁGORZATA MIZERA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie