KRS 0000193677
NIP7240001712
REGON00040042600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH
Krótka nazwaPRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH
Data rejestracji 09 lut 2004 (21 lat temu) 09 lut 2004
Data usunięcia 07 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRYKOWSKA, 33/43, ŁÓDŹ, 91-725, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SPU_MOT@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 7240001712
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
84109013040000000030003396
SANPL 2 Oddział w Łodzi
ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻUKRZYSZTOF ANDRZEJ GRZEJDA
Beneficjent
JOLANTA JANINA SOJECKA
Beneficjent
MAREK ROBERT GRZEJDA
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ GRZEJDA
reprezentant
JOLANTA JANINA SOJECKA
reprezentant
MAREK ROBERT GRZEJDA
reprezentant
JÓZEF MONETA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2010-03-31
JANUSZ KONRAD ŁOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2010-03-31
PAWEŁ STANISŁAW SOCHALA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-09
2021-06-07
DANUTA ANNA MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2018-09-04
HALINA MARIA CHOJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-07-12
JANUSZ KONRAD ŁOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-12
2014-07-31
KRYSTYNA IRENA DYSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-31
2018-09-04
ALINA STANISŁAWA DEMBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2021-06-07
WOJCIECH HUBERT WISZOWATY
Członek Organu Nadzoru
2019-07-26
2021-06-07
RYSZARD ANTONI MOTYL
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2019-07-26
KRZYSZTOF ANDRZEJ GRZEJDA
Beneficjent
ZARZĄD SPÓŁKI
JOLANTA JANINA SOJECKA
Beneficjent
ZARZĄD SPÓŁKI
MAREK ROBERT GRZEJDA
Beneficjent
ZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ALEKSANDER JÓZEF GRZEJDA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-09
2019-07-26
JOLANTA JANINA SOJECKA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-09
2021-06-07
MAREK ROBERT GRZEJDA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2019-07-26
2021-06-07
2004-02-09
2021-06-07
SPÓŁDZIELNIA
2004-02-09
2021-06-07
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH
2004-02-09
2021-06-07
STRYKOWSKA, 33/43, ŁÓDŹ, 91-725, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-03-31
2021-06-07
2932Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-03-31
2021-06-07
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2010-03-31
2021-06-07
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-03-31
2021-06-07
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-03-31
2021-06-07
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2010-03-31
2021-06-07
4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-03-31
2021-06-07
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-03-31
2021-06-07
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2010-03-31
2021-06-07
4942Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2010-03-31
2021-06-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie