KRS 0000193254
NIP8730005735
REGON00803920800000
NazwaLISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLISPOL
Data rejestracji 06 lut 2004 (21 lat temu) 06 lut 2004
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARNOWSKA, 7, LISIA GÓRA, 33-140, LISIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8730005735
data rejestracji 14 kwi 2015
status Czynny
72160014621845016040000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEBARTOSZ KOŁPA
Beneficjent
DAWID KRZYSZTOF SITKO
zgłaszający - komplementariusz
DAMIAN WITOLD KANIA
zgłaszający - komplementariusz
DAWID KRZYSZTOF SITKO
Beneficjent
DAMIAN WITOLD KANIA
Beneficjent
JANUSZ TADEUSZ CIEŚLA
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000ZŁ
ANDRZEJ SEBASTIAN GOLEC
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500ZŁ
MAREK KRZYSZTOF KOKOSZKA
Wspólnik
2004-02-06
2006-03-10
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 ZŁOTYCH
JACEK MAREK KUPINIAK
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500ZŁ
ZBIGNIEW FRANCISZEK KUSIOR
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500ZŁ
MARCIN ROBERT SCHMIDT
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500ZŁ
ANTONI EDWARD ZIĘBA
Wspólnik
2004-02-06
2015-02-25
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000ZŁ
PIOTR BEDNARZ
Wspólnik
2022-11-15
2024-05-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
DAWID KRZYSZTOF SITKO
Wspólnik
2024-05-21
2024-09-13
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 29.000,00 ZŁOTYCH.
DAMIAN WITOLD KANIA
Wspólnik
2024-05-21
2024-09-13
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,00 ZŁOTYCH.
WIESŁAW KOŁPA
Prokurent
2024-07-03
2024-09-13
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ KOŁPA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DAWID KRZYSZTOF SITKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
DAMIAN WITOLD KANIA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ PROKURENT.
MARCIN ROBERT SCHMIDT
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2015-02-25
PIOTR JODŁOŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2016-06-08
PIOTR BEDNARZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-08
2024-05-21
DAWID KRZYSZTOF SITKO
PREZES ZARZĄDU
2024-05-21
2024-09-13
ANTONI EDWARD ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2015-02-25
ANDRZEJ SEBASTIAN GOLEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2015-02-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1885099.63 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1448264.33 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 69449.71 |
III. Usługi obce | 286469.79 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1092344.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15589.81 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 34.85 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 41860 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 410530.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 632083.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 524319.74 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107763.94 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 632083.68 |
A. Aktywa trwałe | 550 |
B. Aktywa obrotowe | 631533.68 |
- Zapasy | 20093.69 |
- Należności krótkoterminowe | 3921.38 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2004-02-06
2015-02-25
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-25
2015-03-17
FILABORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-17
2024-05-21
FILABORA FB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-06
2015-02-25
TUCHOWSKA, 25A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie