KRS 0000193135
REGON69042626200000
Nazwa"MAXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAXIM
Data rejestracji 05 lut 2004 (21 lat temu) 05 lut 2004
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, RZESZÓW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁASERGIEJ PANCHENKO
Wspólnik
2004-02-05
2018-02-02
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
IRYNA SHAKULA
Wspólnik
2004-02-05
2018-02-02
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ
ZBIGNIEW DUBIEL
Wspólnik
2004-02-05
2018-02-02
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
SERGIEJ PANCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2018-02-02
IRYNA SHAKULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2018-02-02
2004-02-05
2014-05-16
PRZEMYSŁOWA, 13, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie