KRS 0000193025
NIP6370102345
REGON00044806000000
Nazwa"ROZWÓJ" SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ROZWÓJ" RZEMIEŚLNICZA
Data rejestracji 10 lut 2004 (21 lat temu) 10 lut 2004
Data usunięcia 25 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SKŁADOWA, 1, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEKAZIMIERZ STANISŁAW BUKOWSKI
Likwidator
2010-07-12
2011-08-25
WACŁAW BERNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2010-06-17
HALINA BRYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2010-06-17
WANDA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-10
2010-06-17
ADAM ŻYŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-17
2011-08-25
STANISŁAW KOCJAN
Członek Organu Nadzoru
2010-06-17
2011-08-25
WŁADYSŁAW RENDAK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-17
2011-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES I JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES ALBO JEGO ZASTĘPCA ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
ADAM ROGÓŻ
ZASTĘPCA PREZESA
2004-02-10
2004-07-14
ADAM ROGÓŻ
PREZES ZARZĄDU
2004-07-14
2006-08-25
HENRYK BIGAJ
PREZES
2004-02-10
2004-07-14
ALEKSANDER KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-10
2009-08-28
DOROTA ŻUREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-07-14
2009-08-28
FRYDERYK KOCJAN
PREZES
2006-08-25
2010-07-12
STANISŁAW BARCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-08-28
2010-07-12
CZESŁAW ALEKSANDER WÓJCICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-28
2010-07-12
2004-02-10
2010-07-12
"ROZWÓJ" SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
2004-02-10
2011-01-20
GŁOWACKIEGO, 23, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie