KRS 0000192966
REGON00809754200000
NazwaTEERBAU/MOSTY/TEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaTEERBAU/MOSTY/TEPOL ""
Data rejestracji 04 lut 2004 (21 lat temu) 04 lut 2004
Data usunięcia 28 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LOTNIKÓW, 3, ZIELONA GÓRA, 65-714, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #45 BUDOWNICTWO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄTWspólnik
2004-02-04
2005-11-28
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ
97051670600000
TEERBAU GMBH
Wspólnik
2004-02-04
2005-11-28
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750 ZŁ;
CHRISTIAN BEYER
Likwidator
2004-11-30
2005-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE KAŻDORAZOWO WYMAGANY JEST UDZIAŁ JEDNEGO Z PRZEDSTAWICIELI "TEERBAU" I JEDNEGO ZE STRONY ZIELONOGÓRSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MOSTÓW "MOSTY"
KORNELIA KRISTEIN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2004-11-30
WOJCIECH STANISŁAW PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2004-11-30
ANDRZEJ JERZY CHUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2004-11-30
CHRISTIAN BEYER
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2004-11-30
2004-02-04
2004-11-30
TEERBAU/MOSTY/TEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie