KRS 0000192927
NIP7540339817
REGON53055986600000
NazwaWYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI
Data rejestracji 04 lut 2004 (21 lat temu) 04 lut 2004
Data usunięcia 15 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 17, OPOLE, 45-082, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJANINA DROZDOWSKA
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.625,00 ZŁ
BARBARA ŁUSZCZEWSKA
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
AGATA MIEMUS
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
LESZEK NOWAK
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PASIERBIŃSKI
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
WIOLETTA SAWICKA
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.625,00 ZŁ
MARIA SZWED
Wspólnik
2004-02-04
2018-11-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁ
MARIA SZWED
Likwidator
2017-10-27
2018-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
WIOLETTA SAWICKA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2004-09-09
ANDRZEJ PASIERBIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2006-09-25
ANDRZEJ PASIERBIŃSKI
PREZES
2006-09-25
2013-06-04
ANDRZEJ PASIERBIŃSKI
WICEPREZES
2013-06-04
2015-04-03
MARIA SZWED
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2013-06-04
MARIA SZWED
PREZES
2013-06-04
2017-10-27
WIOLETTA SAWICKA
WICEPREZES
2015-04-03
2017-10-27
2004-02-04
2017-10-27
WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie