KRS 0000192835
NIP5521229050
REGON07070355000000
NazwaZAKŁAD BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO "ZBS" MARCIN I PAWEŁ GŁÓD SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZAKŁAD BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO "ZBS" MARCIN I PAWEŁ GŁÓD
Data rejestracji 09 lut 2004 (21 lat temu) 09 lut 2004
Data usunięcia 09 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KILIŃSKIEGO, 1, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKROMAN KUŚNIERZ
ZARZĄDCA
2005-01-06
2005-09-12
MARCIN GŁÓD
Wspólnik
2004-02-09
2008-05-09
PAWEŁ GŁÓD
Wspólnik
2004-02-09
2008-05-09
ROMAN KUŚNIERZ
Powiernik
2005-09-12
2008-05-09
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
MARCIN GŁÓD
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-09
2008-05-09
PAWEŁ GŁÓD
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-09
2008-05-09
2004-02-09
2005-02-16
AL. TYSIĄCLECIA, 33, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie