KRS 0000192736
NIP7770005646
REGON00091477000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "ERGONOMIA" W POZNANIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "ERGONOMIA" W POZNANIU
Data rejestracji 13 lut 2004 (21 lat temu) 13 lut 2004
Data usunięcia 19 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HAWELAŃSKA, 6, POZNAŃ, 61-625, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARTA MAGDZIAREK
Likwidator
2009-10-21
2010-05-19
ELŻBIETA FABIAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2010-05-19
ANNA WIESŁAWA KRZYWANIA BADZIONG
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2010-05-19
STANISŁAW WALDEMAR FABIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2010-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
JAN ADAM LULEK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2005-01-18
HENRYKA TREPIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-02-13
2005-01-18
HENRYKA TREPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-18
2009-10-21
WŁADYSŁAW KRYM
ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH
2004-02-13
2005-01-18
WŁADYSŁAW KRYM
ZASTĘPCA PREZESA
2005-01-18
2006-01-12
MARTA WRÓBLEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2006-01-12
2009-10-21
2004-02-13
2009-10-21
SPÓŁDZIELNIA PRACY "ERGONOMIA" W POZNANIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie