KRS 0000192615
NIP7842266245
REGON81265858000000
NazwaINTER-HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTER-HIGIENA
Data rejestracji 06 lut 2004 (21 lat temu) 06 lut 2004
Data usunięcia 24 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MATEJKI, 18, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5551Z STOŁÓWKI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P.HANS JURGEN BOCKHOLDT
Wspólnik
2004-02-06
2021-02-24
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
THOMAS JUNGHANNS
Wspólnik
2004-05-20
2021-02-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BERNHARD MULLER
Wspólnik
2004-05-20
2021-02-24
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ MARIAN KRYSIN
Wspólnik
2004-05-20
2021-02-24
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
HANS JURGEN BOCKHOLDT
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2021-02-24
WŁODZIMIERZ DOMINICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-06
2004-05-20
GRZEGORZ MARIAN KRYSIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2021-02-24
BERNHARD MULLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2021-02-24
2004-02-06
2004-05-20
MODRA, 33, SZCZECIN, 71-221, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie