KRS 0000192608
NIP9471738454
REGON47159228600000
Nazwa"ASTRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASTRAL
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 27 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MURARSKA, 1, ŁÓDŹ, 91-465, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3778000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIEGUILLERMO GERMAN NEBOT BADENES
Wspólnik
2004-02-18
2014-03-21
1.889 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 944.500 ZŁOTYCH
JOSE VICENTE NEBOT BADENES
Wspólnik
2004-02-18
2007-06-15
1.889 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 944.500 ZŁOTYCH
GUILLERMO NEBOT VIDAL
Wspólnik
2007-06-15
2018-06-27
3778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.889.000 ZŁ
GRUPO HENE S.L.
Wspólnik
2014-03-21
2018-06-27
3778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.889.000
GUILLERMO NEBOT VIDAL
Likwidator
2015-10-13
2018-06-27
PASCUAL BENET GARCIA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-07-25
JOSEP MIRALES GONELL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-07-25
DIANA NEBOT VIDAL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2005-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GUILLERMO GERMAN NEBOT BADENES
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2014-05-28
GUILLERMO NEBOT VIDAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2014-05-28
GUILLERMO NEBOT VIDAL
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2015-10-13
JOANNA IZABELA MUCHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2005-07-25
2004-02-18
2015-10-13
"ASTRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-18
2016-09-22
NICIARNIANA, 33/39, ŁÓDŹ, 92-320, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie