KRS 0000192582
REGON00046699700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
Data rejestracji 03 lut 2004 (21 lat temu) 03 lut 2004
Data usunięcia 04 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, 39-110, WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEKRZYSZTOF STANISŁAW BALICKI
Likwidator
2004-06-19
2005-07-04
BRONISŁAWA SYPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
STANISŁAWA BUJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
JÓZEF OZGA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
EMIL PTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
EDWARD CYNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
IGNACY BYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
STANISŁAW ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-03
2005-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W PAR.1, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
KRZYSZTOF STANISŁAW BALICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-03
2004-06-19
ANNA WOJNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-03
2004-06-19
2004-02-03
2004-06-19
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie