KRS 0000192556
NIP5932172570
REGON19182814000000
Nazwa"KUPCY PRUSZCZ GDAŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPCY PRUSZCZ GDAŃSKI
Data rejestracji 11 lut 2004 (21 lat temu) 11 lut 2004
Data usunięcia 31 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓTKA, 22, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440 REKLAMA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWOJCIECH JANUSZ GŁYŻEWSKI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
6 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6720 ZŁ
DARIUSZ JAN LIBERKOWSKI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6720 ZŁ
ADRIAN NĘDZI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5600 ZŁ
BOŻENA ROJEK
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6720 ZŁ
URSZULA JAKIELASZEK
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5600 ZŁ
WANDA NĘDZI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6720 ZŁ
MICHAŁ ANDRZEJ SADOWSKI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6720 ZŁ
ROMUALD JAN ŚWIERCZYŃSKI
Wspólnik
2004-02-11
2023-07-31
5 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5600 ZŁ
ARKADIUSZ WIESŁAW SUCHORSKI
Likwidator
2018-04-06
2023-07-31
ADRIAN NĘDZI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2023-07-31
URSZULA JAKIELASZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2023-07-31
WANDA NĘDZI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2023-07-31
DARIUSZ JAN LIBERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2006-10-23
BOŻENA ROJEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-11
2011-06-01
MICHAŁ ANDRZEJ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2014-02-06
ROMUALD JAN ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-01
2013-01-28
WOJCIECH GŁYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2014-07-03
DARIUSZ JAN LIBERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-03
2023-07-31
MICHAŁ ANDRZEJ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-03
2023-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ ANDRZEJ SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2006-10-23
WOJCIECH JANUSZ GŁYŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2011-06-01
ROMUALD JAN ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2006-10-23
ROMUALD JAN ŚWIERCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-23
2011-06-01
DARIUSZ JAN LIBERKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-23
2014-07-03
WOJCIECH JUNG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-01
2014-07-03
ROMUALD JAN ŚWIERCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-28
2018-04-06
KRZYSZTOF RYSZARD ROJEK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-01
2013-01-28
2004-02-11
2018-04-06
"KUPCY PRUSZCZ GDAŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie