KRS 0000192359
NIP8560000264
REGON81050849600000
NazwaZAKŁAD USŁUG HANDLU I TRANSPORTU "MIBADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG HANDLU I TRANSPORTU "MIBADEX"
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 21 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres I BRYGADY LEGIONÓW, 2, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8560000264
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIMIECZYSŁAW KARP
Członek Organu Nadzoru
2011-12-28
2016-10-10
ANDŻELIKA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2009-10-28
STANISŁAW PRASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2011-12-28
ALEKSANDRA DURLEJ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2016-10-10
JERZY DZIERŻAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2016-10-10
ROBERT KARP
Wspólnik
2011-12-28
2019-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ.
CEZARY HUCZKO
Wspólnik
2017-09-05
2019-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ.
PAWEŁ TOMASZ KACZMAREK
Wspólnik
2017-09-05
2019-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ.
HENRYK MINOWSKI
Wspólnik
2004-02-20
2017-09-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WŁODZIMIERZ DEREWIANIK
Wspólnik
2004-02-20
2017-09-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIECZYSŁAW KARP
Wspólnik
2004-02-20
2011-12-28
20 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDŻELIKA KATARZYNA SIEMIANOWICZ
Prokurent
2016-10-10
2017-09-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I ZACIĄGAĆ W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZANIA DO WYSOKOŚCI 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH (ZWYKŁE CZYNNOŚCI ZARZĄDU). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
HENRYK MINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2017-09-05
WŁODZIMIERZ DEREWIANIK
V-CE PREZES D/S EKONOMICZNYCH
2004-02-20
2016-10-10
MIECZYSŁAW KARP
V-CE PREZES D/S EKSPLOATACJI
2004-02-20
2011-12-28
ROBERT KARP
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-10
2017-09-05
ROBERT KARP
PREZES ZARZĄDU
2017-09-05
2019-06-21
2004-02-20
2019-06-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-20
2019-06-21
ZAKŁAD USŁUG HANDLU I TRANSPORTU "MIBADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-20
2019-06-21
I BRYGADY LEGIONÓW, 2, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
2017-09-05
2019-06-21
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-09-05
2019-06-21
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2017-09-05
2019-06-21
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2017-09-05
2019-06-21
4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
2017-09-05
2019-06-21
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-09-05
2019-06-21
4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
2017-09-05
2019-06-21
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2017-09-05
2019-06-21
4942Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie