KRS 0000192225
NIP9470005353
REGON47109779900000
Nazwa"ALKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALKON
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 18 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZGIERSKA, 57, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 312700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9470005353
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEBOGDAN LEWANDOWSKI
Wspólnik
2004-03-16
2020-05-18
1283 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 128.300 ZŁ.
KÓŁKO ROLNICZE W WOLI GRZYMKOWEJ
Wspólnik
2004-03-16
2020-05-18
618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.800 ZŁ
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2007-08-16
2020-05-18
321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.100 ZŁ.
JÓZEF PAKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-08-16
ROMAN TYBURSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
WŁADYSŁAW JAN MACIASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
PIOTR ANDRZEJ NIEWIADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
JÓZEF FRANCISZEK POWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
KAZIMIERZ ROCHOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-08-16
ZDZISŁAW ZARZECZNY
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
HANNA BEATA ANDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
HENRYK JÓZEF KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2020-05-18
HENRYK FRANCISZEK ŁADA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-08-16
BOGDAN LEWANDOWSKI
Likwidator
2019-11-14
2020-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY ALBO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
BOGDAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2019-11-14
KRYSTYNA MAJCHEROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2009-07-17
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2019-11-14
TERESA SAŁATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2019-11-14
2004-03-16
2019-11-14
"ALKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie