KRS 0000192180
NIP8521008250
REGON81065019400000
Nazwa"PROJBUD-MOTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROJBUD-MOTOR
Data rejestracji 05 lut 2004 (21 lat temu) 05 lut 2004
Data usunięcia 22 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MADALIŃSKIEGO, 8, SZCZECIN, 70-101, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 436000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOKONRAD HUZARSKI
Wspólnik
2009-10-30
2010-12-22
695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 347.500,00 ZŁ
KONRAD HUZARSKI
Likwidator
2009-10-30
2010-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEGO REPREZENTOWANIA INTERESÓW WOBEC OSÓB TRZECICH. - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KONRAD HUZARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2009-10-30
STANISŁAW KAZIMIERZ MIŚKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-05
2009-10-30
PIOTR BOLESŁAW JÓŹWIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-05
2009-10-30
2004-02-05
2009-10-30
"PROJBUD-MOTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie