KRS 0000192119
NIP8971300708
REGON93090608300000
NazwaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTELLEGO
Data rejestracji 04 lut 2004 (21 lat temu) 04 lut 2004
Data usunięcia 01 mar 2022 01 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYSZKOWA, 4, ŚLĘZA, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971300708
data rejestracji 01 lut 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEMAŁGORZATA MARIA SWARD-MATYJA
Beneficjent
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
Beneficjent
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
reprezentant
MAŁGORZATA MARIA SWARD-MATYJA
reprezentant
MAŁGORZATA MARIA SWARD MATYJA
Wspólnik
2004-02-04
2022-03-01
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
Wspólnik
2004-02-04
2022-03-01
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CLICHY TRADING LIMITED
Wspólnik
2008-04-28
2009-04-01
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DION HOLDING AG, Z SIEDZIBĄ W ZURICHU (SZWAJCARIA)
Wspólnik
2009-04-01
2010-07-15
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSĆI 900,000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).
WIDEX A/S (SPÓŁKA AKCYJNA) Z SIEDZIBĄ W VAERLOESE
Wspólnik
2010-07-15
2016-02-15
1800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
Likwidator
2021-07-08
2022-03-01
MAŁGORZATA MARIA SWARD-MATYJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
WOJCIECH STANISŁAW MATYJA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2021-07-08
MAŁGORZATA MARIA SWARD MATYJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2021-07-08
2004-02-04
2007-04-25
WIDEX POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-25
2016-03-17
WIDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-17
2021-07-08
INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-04
2007-11-27
SKWIERZYŃSKA, 26, WROCŁAW, 53-521, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie