KRS 0000192041
NIP7830007408
REGON00837908000000
Nazwa"IQ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIQ GROUP
Data rejestracji 11 lut 2004 (21 lat temu) 11 lut 2004
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, --, LUTUTÓW, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7411 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKAMAGDALENA MARZENA GRABIŃSKA RACHEL
Wspólnik
2004-02-11
2014-11-14
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ.
ANDŻELINA HANKE
Wspólnik
2004-02-11
2014-11-14
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
ANDRZEJ TRITT
Wspólnik
2014-11-14
2020-09-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA MARZENA GRABIŃSKA RACHEL
PREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2014-11-14
MAREK LESZEK RACHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2014-11-14
ANDRZEJ TRITT
PREZES ZARZĄDU
2014-11-14
2020-09-28
2004-02-11
2013-11-05
KLONOWSKA, 17A, LUTUTÓW, 98-360, LUTUTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie