KRS 0000191977
NIP5551924470
REGON77161186700000
NazwaGLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL TRADING
Data rejestracji 02 lut 2004 (21 lat temu) 02 lut 2004
Data usunięcia 30 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MŁYŃSKA, 15, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWABARBARA KRYSTYNA DORSZYŃSKA
Wspólnik
2004-02-02
2015-04-22
187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF DORSZYŃSKI
Wspólnik
2004-02-02
2015-04-22
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
STANISŁAW DYKIER
Wspólnik
2015-04-22
2018-10-30
215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) B) W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) C) W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), CZŁONEK ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) D) W SYTUACJI ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), CZŁONEK ZARZĄDU Z WICEPREZESEM LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
BARBARA KRYSTYNA DORSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-02-02
2015-04-22
KRZYSZTOF DORSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-02-02
2013-11-08
STANISŁAW DYKIER
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-02-02
2013-09-16
ŁUKASZ ARTUR MACIASZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-22
2018-10-30
2004-02-02
2015-04-22
"PIEKARNIA KASZUBSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-02
2015-04-22
GDAŃSKA, 2 A, RYTEL, 89-642, RYTEL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie