KRS 0000191953
NIP8230001326
REGON00059388500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 24 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BARTOSZOWA, 1, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABEATA HANUSZ
Likwidator
2018-01-03
2019-10-24
CECYLIA KRASNODĘBSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
WITOLD JÓZEF ROZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
JANINA STANISŁAWA KOSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
TADEUSZ JAN WIĘZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
WANDA STANISŁAWA DENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
CZESŁAW WRZOSEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
JADWIGA HELENA TOMASIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
TADEUSZ BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
TADEUSZ BORYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
JERZY ROMAN POPOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2019-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JANUSZ ZŁOTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2018-01-03
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-30
2018-01-03
EDWARD NIEWIEROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2018-01-03
2004-01-30
2018-01-03
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie