KRS 0000191901
NIP7820067538
REGON63015098000000
Nazwa"MORISON FINANSISTA FINLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMORISON FINANSISTA FINLEX
Data rejestracji 16 lut 2004 (21 lat temu) 16 lut 2004
Data usunięcia 06 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNA, 6, POZNAŃ, 61-005, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2004-02-16
2010-07-15
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
63054094100000
Wspólnik
2010-07-15
2012-04-06
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
30130826800000
EWA SYLWIA GRUPA FRYDRYK
Prokurent
2004-02-16
2008-01-11
SAMOISTNA
ZBIGNIEW FRANCISZEK PAWLAK
Likwidator
2011-08-22
2012-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
LUCYNA STANISŁAWA JURCZYKOWSKA
PREZES
2004-02-16
2005-04-07
TOMASZ TADEUSZ BARDZIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2008-01-11
ROMUALDA IRENA ŻUCHOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-18
2008-01-11
ROMUALDA IRENA ŻUCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-11
2011-08-22
2004-02-16
2006-10-16
"FINANSISTA-FINLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-16
2011-08-22
"MORISON FINANSISTA FINLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie