KRS 0000191698
REGON00059385600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BARANOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BARANOWIE
Data rejestracji 29 sty 2004 (21 lat temu) 29 sty 2004
Data usunięcia 13 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JURANDA ZE SPYCHOWA, 14, BARANOWO, 06-320, BARANOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMIECZYSŁAW SYMOŁON
Likwidator
2012-05-10
2013-02-13
TADEUSZ STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2006-08-28
KAZIMIERZ PIEŃKOS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2010-07-22
IRENEUSZ JÓZEF TABAKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2010-07-22
JERZY MYDŁO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2013-02-13
TADEUSZ SZUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2013-02-13
TADEUSZ STANISŁAW GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2013-02-13
FELIKS STANISŁAW ABRAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2013-02-13
JERZY TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-22
2013-02-13
WACŁAW EUGENIUSZ BIAŁCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2010-07-22
WIESŁAW LESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2013-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MIECZYSŁAW SYMOŁON
PREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2012-05-10
STANISŁAWA GRZYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-29
2012-05-10
MIECZYSŁAW WIESŁAW KRASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-29
2012-05-10
2004-01-29
2012-05-10
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BARANOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie