KRS 0000191488
NIP9730657585
REGON97126046200000
NazwaDOM FINANSOWO-HANDLOWY AGRYKOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM FINANSOWO-HANDLOWY AGRYKOLEX
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 13 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres C.K.NORWIDA, 5, NOWOGARD, 72-200, NOWOGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 606000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIETADEUSZ LUBOMIR KUBICA
Beneficjent
ELŻBIETA RYSZARDA CZYŻ
reprezentant
Wspólnik
2004-01-30
2005-08-04
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
81201854300000
Wspólnik
2005-08-04
2022-05-13
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ
81059213700000
ELŻBIETA RYSZARDA CZYŻ
Prokurent
2005-08-04
2022-05-13
SAMOISTNA
TADEUSZ LUBOMIR KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-08-04
ELŻBIETA RYSZARDA CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-08-04
WOJCIECH LUBOMIR KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2022-05-13
MARCIN MAREK NAWARA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2021-12-01
LECH RYSZARD CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2022-05-13
TADEUSZ LUBOMIR KUBICA
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN MAREK NAWARA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2005-08-04
TADEUSZ LUBOMIR KUBICA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2015-12-30
2004-01-30
2005-08-04
"CENTRUM NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW" SPÓŁKA Z Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-30
2005-08-04
POZNAŃSKA, 13 A, ZIELONA GÓRA, 65-137, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie